序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李坪峰 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李坪峰
|
|
2 |
张有能
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-21 | 联络员备案 |
何春生 *** 备案手机:***
|
李坪峰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-03-25 | 股东变更 |
李坪峰 ,张有能 [退出]
|
李坪峰
|
3 | 2020-03-25 | 财务负责人 |
|
刘玲玲 ***
|
4 | 2020-03-25 | 章程备案 |
无
|
2020-03-23见新章程
|
5 | 2020-03-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2020-03-25 | 经营范围变更 |
煤炭、建材、生铁、金属材料、废钢、焦炭、机电设备、五金、交电、工矿产品、化工产品(不含危险化学品)、太阳能路灯、光纤设备、电子元件及组件、农产品、农副产品的销售;光伏产品销售、安装、售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
煤炭、建材、生铁、金属材料、废钢、焦炭、机电设备、五金、交电、工矿产品、化工产品(不含危险化学品)、太阳能路灯、光纤设备、电子元件及组件、农产品、农副产品的销售;光伏产品销售、安装、售后服务;煤炭销售中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-05-28 | 联络员备案 |
文燕 *** 备案手机:***
|
何春生 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2017-05-15 | 联络员备案 |
邵建平 备案手机:*****
|
邵建平 备案手机:***** (网上办理)
|
9 | 2017-05-15 | 联络员备案 |
邵建平 备案手机:*****
|
文燕 备案手机:***** (网上办理)
|
10 | 2017-03-23 | 联络员备案 |
徐沙 备案手机:*****
|
邵建平 备案手机:***** (网上办理)
|