序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建雄 | 20% | 10万人民币 |
2 | 廖照东 | 20% | 10万人民币 |
3 | 廖灿荣 | 20% | 10万人民币 |
4 | 梁平贤 | 20% | 10万人民币 |
5 | 梁怡坚 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘新贤
|
|
2 |
梁平贤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
张柏林 *** 备案手机:***
|
张柏林 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
张柏林 *** 备案手机:***
|
颜陆军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2016-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
梁平贤
|
4 | 2016-03-28 | 监事备案 |
|
梁平贤 [新增]
|
5 | 2016-03-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年4月26日 至 2016年4月26日
|
2006年4月26日 至 长期
|
6 | 2009-02-12 | 法定代表人变更 |
廖照东
|
刘新贤
|