序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘松元 | 20% | 40万人民币 |
2 | 曾焱武 | 20% | 40万人民币 |
3 | 刘维 | 20% | 40万人民币 |
4 | 刘鲜红 | 20% | 40万人民币 |
5 | 曾永延 | 20% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾焱武
|
|
2 |
刘维
|
|
3 |
刘鲜红
|
|
4 |
曾永延
|
|
5 |
刘松元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-25 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2022-01-25 | 法定代表人变更 |
刘维
|
|
3 | 2022-01-21 | 联络员备案 |
刘松元 *** 备案手机:***
|
|
4 | 2022-01-20 | 联络员备案 |
曾彬 *** 备案手机:***
|
|
5 | 2016-09-26 | 联络员备案 |
刘松元 *** 备案手机:***
|
|
6 | 2016-09-26 | 财务负责人 |
|
|
7 | 2016-09-26 | 业务范围变更 |
组织采购、供应本社成员养殖獭狸所需的农业生产资料;组织收购、销售成员生产的产品;为成员养殖獭狸引进新技术、新品种,开展成员养殖獭狸所需的技术培训、技术交流和咨询服务(本次许可证有效期至2017年6月30日)。
|
|
8 | 2016-09-26 | 法定代表人变更 |
曾焱武
|
|
9 | 2016-09-26 | 出资成员备案 |
曾焱武 出资 40万人民币 [退出]刘松元 出资 40万人民币 [退出]曾艳勇 出资 40万人民币刘鲜红 出资 40万人民币曾永延 出资 40万人民币
|
|