序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-03 | 负责人变更 |
吴源 [退出]
|
吴雅 [新增]
|
2 | 2017-06-13 | 负责人变更 |
禹婷 [退出]
|
吴源 [新增]
|
3 | 2017-05-05 | 联络员备案 |
刘旭 备案手机:*****
|
唐红 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2014-12-24 | 其他事项备案 |
中国人寿保险股份有限公司双峰支公司
|
中国人寿保险股份有限公司双峰支公司青树坪营销服务部
|
5 | 2014-12-24 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
6 | 2014-12-24 | 隶属企业名称变更 |
中国人寿保险股份有限公司双峰支公司
|
中国人寿保险股份有限公司双峰支公司青树坪营销服务部
|