序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭杰奇 | 33.34% | 133.36万人民币 |
2 | 龙许平 | 33.33% | 133.32万人民币 |
3 | 梅佩贤 | 33.33% | 133.32万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭杰奇
|
|
2 |
梅佩贤
|
|
3 |
刘泳秋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梅任益 [退出]
|
刘泳秋 [新增]
|
2 | 2021-11-23 | 联络员备案 |
*** *** 备案手机:***
|
梅佩贤 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-11-23 | 法定代表人变更 |
梅任益
|
刘泳秋
|
4 | 2021-11-23 | 章程备案 |
无
|
2021-11-23变更公司法人代表
|
5 | 2021-11-23 | 经营范围变更 |
凭资质证书从事房地产开****;建材销售.
|
凭资质证书从事房地产开****;建材销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2019-10-31 | 财务负责人 |
|
谭杰奇 ***
|
7 | 2019-10-31 | 法定代表人变更 |
谭杰奇
|
梅任益
|
8 | 2019-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙许平 [退出]
|
梅任益 [新增]
|
9 | 2019-10-31 | 章程备案 |
无
|
2019-10-29变更经营期限,变更法人
|
10 | 2019-10-31 | 经营期限 |
2008年4月24日 至 2018年4月23日
|
2008年4月24日 至 长期
|