序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴开亮 | 51% | 1162.8万人民币 |
2 | 戴泽辉 | 49% | 1117.2万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-23 | 财务负责人 |
戴开亮 ***
|
戴泽辉 ***
|
2 | 2019-04-23 | 股东变更 |
戴开亮 ,戴泽辉 ,肖江田 [退出]
|
戴开亮 ,戴泽辉
|
3 | 2019-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖江田 [退出]
|
戴开亮 [新增]
|
4 | 2018-05-11 | 注册资本变更 |
880万人民币
|
2280.000000万人民币( + 159.09091% )
|
5 | 2018-05-11 | 股东变更 |
戴开亮 ,戴泽辉 ,肖江田
|
戴开亮 ,戴泽辉 ,肖江田
|
6 | 2017-05-25 | 联络员备案 |
戴开亮 备案手机:*****
|
朱慕琦 备案手机:*****
|
7 | 2017-05-18 | 股东变更 |
戴开亮 ,肖江田
|
戴开亮 ,戴泽辉 , [新增]肖江田
|
8 | 2017-05-18 | 投资人(股权)变更 |
肖江田 出资 440万人民币;戴开亮 出资 440万人民币;
|
肖江田 出资 431.2( - 2% )万人民币;戴开亮 出资 88( - 80% )万人民币;戴泽辉 出资 360.8万人民币; [新增]
|
9 | 2017-05-18 | 法定代表人变更 |
戴开亮
|
戴泽辉
|