序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 凤凰县广源国有资产投资管理有限责任公司 | 10% | 1798.7508万人民币 |
2 | 浙商联盟集团有限公司 | 10% | 1798.7508万人民币 |
3 | 凤凰县新意房地产开****有限公司 | 9.16667% | 1648.8549万人民币 |
4 | 凤凰县志明旅游服务有限责任公司 | 7.83333% | 1409.02146万人民币 |
5 | 湘西自治州盐业有限责任公司 | 5% | 899.3754万人民币 |
6 | 凤凰县松桂坊民族食品开****有限责任公司 | 4.83333% | 869.39622万人民币 |
7 | 凤凰县鸿腾文化传媒网络服务有限责任公司 | 4.83333% | 869.39622万人民币 |
8 | 麻瑜芳 | 1.83333% | 329.77098万人民币 |
9 | 黄玲 | 1.66667% | 299.7918万人民币 |
10 | 邓显松 | 1.66667% | 299.7918万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
向云勇
|
|
2 |
杨秀莉
|
|
3 |
朱静
|
|
4 |
龙建辉
|
|
5 |
麻送明
|
|
6 |
鲁献荣
|
|
7 |
龙新标
|
|
8 |
李亚慧
|
|
9 |
姚三军
|
|
10 |
杨三清
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南凤凰农村商业银行股份有限公司土桥路支行
|
雷雪毅 | 2016-11-29 |
2 |
湖南凤凰农村商业银行股份有限公司沱江支行
|
满倩 | 2013-12-26 |
3 |
湖南凤凰农村商业银行股份有限公司新场支行
|
陈进 | 2013-12-26 |
4 |
湖南凤凰农村商业银行股份有限公司廖家桥支行
|
田龙 | 2013-12-26 |
5 |
湖南凤凰农村商业银行股份有限公司水打田支行
|
刘晶 | 2013-12-26 |
6 |
湖南凤凰农村商业银行股份有限公司民俗园支行
|
曾凡津 | 2013-12-26 |
7 |
湖南凤凰农村商业银行股份有限公司凤凰南路支行
|
麻智勇 | 2013-12-26 |
8 |
湖南凤凰农村商业银行股份有限公司木江坪支行
|
陈海峰 | 2013-12-26 |
9 |
湖南凤凰农村商业银行股份有限公司腊尔山支行
|
雷璇 | 2013-12-26 |
10 |
湖南凤凰农村商业银行股份有限公司三拱桥支行
|
石竣夫 | 2013-12-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 注册资本变更 |
17463.6万人民币
|
17987.508000万人民币( + 3% )
|
2 | 2021-12-21 | 章程备案 |
无
|
2021-04-20通过公司新章程
|
3 | 2020-12-23 | 章程备案 |
无
|
2020-12-23增加注册资本。
|
4 | 2020-12-23 | 注册资本变更 |
16632万人民币
|
17463.600000万人民币( + 5% )
|
5 | 2019-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨秀莉鲁献荣向恩来 [退出]麻送明黄文杰 [退出]姚三军吴启林 [退出]龙新标
|
龙建辉 [新增]朱静 [新增]姚三军鲁献荣龙新标杨秀莉向云勇 [新增]麻送明李亚慧 [新增]
|
6 | 2019-09-30 | 章程备案 |
无
|
2019-08-21提交新的公司章程。
|
7 | 2019-09-30 | 法定代表人变更 |
吴启林
|
向云勇
|
8 | 2019-09-30 | 注册资本变更 |
15840万人民币
|
16632.000000万人民币( + 5% )
|
9 | 2019-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹晓晖 [退出]杨志国杨三清张天生 [退出]李海鹰
|
杨三清李海鹰杨志国田金平 [新增]黄健 [新增]
|
10 | 2018-04-24 | 联络员备案 |
李爱萍 *** 备案手机:***
|
胡竺蓉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|