序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李成 | 91% | 182.0万人民币 |
2 | 龙小睿 | 9% | 18.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李成
|
|
2 |
谭莉
|
|
3 |
龙小睿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-02 | 法定代表人变更 |
吴晓芳
|
李成
|
2 | 2022-03-02 | 章程备案 |
无
|
2022-03-02通过公司新章程。
|
3 | 2022-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙小睿
|
龙小睿
|
4 | 2022-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴晓芳 [退出]
|
李成 [新增]
|
5 | 2022-03-02 | 股东变更 |
李成 ,龙小睿 ,吴晓芳 [退出]
|
李成 ,龙小睿
|
6 | 2021-08-02 | 章程备案 |
无
|
2021-07-19通过新章程
|
7 | 2021-08-02 | 经营范围变更 |
酒、饮料及茶叶批****;百货零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
酒、饮料及茶叶批****;百货零售;其他居民服务业;信息技术咨询服务(不含培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2021-06-16 | 联络员备案 |
李成 *** 备案手机:***
|
李成 *** 备案手机:***
|
9 | 2021-04-20 | 法定代表人变更 |
黄莉
|
吴晓芳
|
10 | 2021-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄莉 [退出]
|
吴晓芳 [新增]
|