序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何旭东 | 50% | 40万人民币 |
2 | 何于书 | 12.5% | 10万人民币 |
3 | 何军 | 12.5% | 10万人民币 |
4 | 覃征勇 | 12.5% | 10万人民币 |
5 | 彭继和 | 12.5% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何旭东
|
|
2 |
何于书
|
|
3 |
何军
|
|
4 |
覃征勇
|
|
5 |
彭继和
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
何旭东 *** 备案手机:***
|
何旭东 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-06-19 | 联络员备案 |
何旭东 *** 备案手机:***
|
何旭东 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-15 | 联络员备案 |
何旭东 *** 备案手机:***
|
何旭东 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-14 | 联络员备案 |
何旭东 *** 备案手机:***
|
何旭东 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-06-21 | 联络员备案 |
何旭东 备案手机:*****
|
何旭东 备案手机:*****
|
6 | 2017-06-12 | 联络员备案 |
何旭东 备案手机:*****
|
何旭东 备案手机:*****
|
7 | 2016-04-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
备案手机:*****
|