序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-18 | 负责人变更 |
秦辉 [退出]
|
王博 [新增]
|
2 | 2021-01-04 | 负责人变更 |
罗贤曦 [退出]
|
秦辉 [新增]
|
3 | 2021-01-04 | 经营范围变更 |
1、吸收公众存款;2、办理汇兑业务;3、从事银行卡业务;4、代理收付款项;5、代理****行和兑付国债;6、办理个人存款证明服务;7、办理网上银行业务;8、办理基金代理业务;9、办理国内结算业务;10、经国家银行监督管理机构批准的其他业务。
|
许可该代理营业机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-05-21 | 联络员备案 |
唐敏 *** 备案手机:***
|
唐敏 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-11-08 | 负责人变更 |
龚长武 [退出]
|
罗贤曦 [新增]
|
6 | 2016-11-08 | 财务负责人 |
|
杨贤菊
|