序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭英林 | 30.77% | 160万人民币 |
2 | 张海云 | 19.23% | 100万人民币 |
3 | 阳兴安 | 19.23% | 100万人民币 |
4 | 李志国 | 11.54% | 60万人民币 |
5 | 符太辉 | 11.54% | 60万人民币 |
6 | 吴长玉 | 7.69% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴长玉
|
|
2 |
彭英林
|
|
3 |
张海云
|
|
4 |
阳兴安
|
|
5 |
李志国
|
|
6 |
符太辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-14 | 联络员备案 |
吴长玉 *** 备案手机:***
|
符太辉 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-10-14 | 法定代表人变更 |
吴长玉
|
符太辉
|
3 | 2021-10-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-10-11大会一致通过符太辉任新法人代表。
|
4 | 2021-10-09 | 联络员备案 |
吴长玉 *** 备案手机:***
|
吴长玉 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
吴长玉 *** 备案手机:***
|
吴长玉 *** 备案手机:***
|