序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 齐泽星 | 53% | 265.0万人民币 |
2 | 郑程程 | 47% | 235.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
齐泽星
|
|
2 |
郑程程
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-18 | 联络员备案 |
郑程程 *** 备案手机:***
|
郑程程 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-17 | 联络员备案 |
郑程程 *** 备案手机:***
|
郑程程 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭政权 [退出]
|
郑程程 [新增]
|
4 | 2019-05-15 | 联络员备案 |
齐泽星 *** 备案手机:***
|
郑程程 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-05-15 | 财务负责人 |
郑程程 ***
|
董茜 ***
|
6 | 2019-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
齐泽星
|
齐泽星
|
7 | 2019-05-15 | 经营范围变更 |
教育咨询服务,体智能课程研****,体智能教学,益智教材销售,大型活动策划,室内外装修设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
教育咨询服务,体智能课程研****,益智教材销售,大型活动策划,室内外装修设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-05-15 | 股东变更 |
彭政权 , [退出]齐泽星 ,杨明树 , [退出]郑程程
|
齐泽星 ,郑程程
|
9 | 2018-05-11 | 联络员备案 |
齐泽星 *** 备案手机:***
|
齐泽星 *** 备案手机:***
|
10 | 2018-05-10 | 联络员备案 |
齐泽星 *** 备案手机:***
|
齐泽星 *** 备案手机:***
|