序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚元富 | 20% | 5.0万人民币 |
2 | 姚元峰 | 20% | 5.0万人民币 |
3 | 姚心亮 | 20% | 5.0万人民币 |
4 | 姚敦武 | 20% | 5.0万人民币 |
5 | 姚敦甄 | 20% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚元峰
|
|
2 |
姚元富
|
|
3 |
姚敦武
|
|
4 |
姚心亮
|
|
5 |
姚敦甄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-05 | 联络员备案 |
姚元峰 *** 备案手机:***
|
姚元峰 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-26 | 联络员备案 |
姚元峰 *** 备案手机:***
|
姚元峰 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-12-19 | 财务负责人 |
袁小华 ***
|
袁小华 ***
|
4 | 2017-12-19 | 出资成员备案 |
姚元峰 出资 5万人民币姚心亮 出资 5万人民币田金桃 出资 5万人民币 [退出]袁小华 出资 5万人民币 [退出]姚元奇 出资 5万人民币 [退出]
|
姚元峰 出资 5万人民币姚心亮 出资 5万人民币姚敦武 出资 5万人民币 [新增]姚敦甄 出资 5万人民币 [新增]姚元富 出资 5万人民币 [新增]
|
5 | 2017-12-19 | 章程备案 |
无
|
2017-12-14田金桃、袁小华、姚元奇3个成员退社,姚敦武、姚敦甄、姚元富3个成员进设。
|
6 | 2017-12-19 | 财务负责人 |
袁小华 ***
|
姚心亮 ***
|