序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙山县农产品质量安全监督检验检测站 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
向明亮
|
|
2 |
瞿运胜
|
|
3 |
陈星霖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-23 | 章程备案 |
无
|
2022-03-19通过新章程。
|
2 | 2022-03-23 | 股东变更 |
龙山县农业****展集团有限公司 [退出]
|
龙山县农产品质量安全监督检验检测站 [新增]
|
3 | 2022-03-23 | 联络员备案 |
张双双 *** 备案手机:***
|
瞿运胜 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-04-21 | 经营期限 |
2008年3月10日 至 2058年3月9日
|
2008年3月10日 至 长期
|
5 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋仁伟 [退出]
|
向明亮 [新增]
|
6 | 2021-04-21 | 股东变更 |
龙山县拍卖事务所 [退出]
|
龙山县农业****展集团有限公司 [新增]
|
7 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁涛 [退出]
|
瞿运胜 [新增]
|
8 | 2021-04-21 | 联络员备案 |
瞿运胜 *** 备案手机:***
|
张双双 *** 备案手机:***
|
9 | 2021-04-21 | 章程备案 |
无
|
2021-04-20新章程
|
10 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨春花 [退出]
|
陈星霖 [新增]
|