序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黎书艾 | 50% | 30万人民币 |
2 | 李金兰 | 16.67% | 10万人民币 |
3 | 向厚志 | 11.67% | 7万人民币 |
4 | 向强 | 3.33% | 2万人民币 |
5 | 彭南山 | 1.67% | 1万人民币 |
6 | 刘竹英 | 1.67% | 1万人民币 |
7 | 粟亚剑 | 1.67% | 1万人民币 |
8 | 向厚政 | 1.67% | 1万人民币 |
9 | 田中华 | 1.67% | 1万人民币 |
10 | 刘光文 | 1.67% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黎书艾
|
|
2 |
向开念
|
|
3 |
田中华
|
|
4 |
向厚志
|
|
5 |
向强
|
|
6 |
向秀菊
|
|
7 |
粟明柱
|
|
8 |
向厚美
|
|
9 |
李金兰
|
|
10 |
向开立
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 联络员备案 |
李枝南 *** 备案手机:***
|
李枝南 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-27 | 联络员备案 |
李枝南 *** 备案手机:***
|
李枝南 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-05-26 | 联络员备案 |
李枝南 *** 备案手机:***
|
李枝南 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-07-02 | 联络员备案 |
李枝南 *** 备案手机:***
|
李枝南 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-06-23 | 联络员备案 |
李枝南 *** 备案手机:***
|
李枝南 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-05-23 | 联络员备案 |
黎书艾 备案手机:*****
|
李枝南 备案手机:*****
|
7 | 2017-05-23 | 财务负责人 |
|
李金兰
|