序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李树勤 | 38.46154% | 150万人民币 |
2 | 瞿章辉 | 38.46154% | 150万人民币 |
3 | 李建兵 | 7.69231% | 30万人民币 |
4 | 瞿宏炎 | 7.69231% | 30万人民币 |
5 | 瞿龙生 | 7.69231% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李树勤
|
|
2 |
瞿龙生
|
|
3 |
瞿宏炎
|
|
4 |
李建兵
|
|
5 |
瞿章辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-17 | 联络员备案 |
瞿章辉 *** 备案手机:***
|
瞿章辉 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-14 | 联络员备案 |
瞿章辉 *** 备案手机:***
|
瞿章辉 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-11 | 联络员备案 |
瞿章辉 *** 备案手机:***
|
瞿章辉 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-20 | 联络员备案 |
瞿章辉 *** 备案手机:***
|
瞿章辉 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-19 | 联络员备案 |
瞿章辉 *** 备案手机:***
|
瞿章辉 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-06-19 | 联络员备案 |
瞿章辉 *** 备案手机:***
|
瞿章辉 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-06-05 | 联络员备案 |
瞿章辉 *** 备案手机:***
|
瞿章辉 *** 备案手机:***
|