序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾宁耀 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭官军
|
|
2 |
常亮
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
花垣县兴菊建材有限责任公司保靖分公司
|
贾光彬 | 2011-08-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-10 | 章程备案 |
无
|
2021-05-07第一章
|
2 | 2021-05-10 | 经营范围变更 |
水泥制品加工出售;建筑材料购销;钢材、水泥购销;混凝土加工、销售;政策允许的农副产品购销;五金交电、预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批****兼零售。
|
水泥制品制造;水泥制品加工出售;建筑材料、钢材、水泥、政策允许的农副产品购销;混凝土加工、销售;五金交电、预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批****兼零售;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2020-08-06 | 章程备案 |
无
|
2020-08-06股东股权、企业类型变更;章程备案。
|
4 | 2020-08-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2020-08-06 | 股东变更 |
贾宁耀 ,杨可人 [退出]
|
贾宁耀
|
6 | 2020-04-30 | 股东变更 |
贾光彬 , [退出]贾宁耀
|
贾宁耀 ,杨可人 [新增]
|
7 | 2020-04-30 | 章程备案 |
无
|
2020-04-28第三章
|
8 | 2020-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭官军
|
彭官军
|
9 | 2019-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
常亮
|
10 | 2019-07-15 | 股东变更 |
贾祖兴 , [退出]彭延菊 [退出]
|
贾光彬 , [新增]贾宁耀 [新增]
|