序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吉首市财政局 | 100% | 10500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖尚文
|
|
2 |
刘海生
|
|
3 |
张凌云
|
|
4 |
钟玉英
|
|
5 |
胡江
|
|
6 |
石仁
|
|
7 |
邓兵
|
|
8 |
张仕忠
|
|
9 |
吴胜明
|
|
10 |
朱为建
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖尚文刘海生张凌云袁霞 [退出]胡江
|
肖尚文胡江刘海生张凌云钟玉英 [新增]
|
2 | 2022-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱为建邓兵张仕忠吴胜明余晓东 [退出]
|
朱为建吴胜明邓兵张仕忠石仁 [新增]
|
3 | 2021-03-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-12公司地址变更
|
4 | 2021-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘海生滕畅 [退出]胡江肖尚文袁霞
|
张凌云 [新增]刘海生胡江肖尚文袁霞
|
5 | 2021-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
滕畅 [退出]
|
张凌云 [新增]
|
6 | 2021-03-19 | 地址变更 |
吉首市乾州新城花园武陵财富中心
|
湖南省吉首市乾城大道东一环(南)7号(联检大楼办公楼)六楼
|
7 | 2020-06-17 | 经营范围变更 |
扶贫产业开****,农业产业化投资,开****、管理;农产品加工、销售;新型城镇化投资、开****;农村土地流转,农业农村基础设施投资、建设,太阳能光伏****电产业建设、开****、经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
扶贫产业开****,农业产业化投资,开****、管理;农产品加工、销售;新型城镇化投资、开****;农村土地流转,农业农村基础设施投资、建设,太阳能光伏****电产业建设、开****、经营管理;生猪养殖、加工与销售;有机肥生产、加工与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2020-06-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-08公司章程第十四条,经营范围变更
|
9 | 2019-12-05 | 联络员备案 |
袁霞 *** 备案手机:***
|
邓江华 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖尚文张鲡懿 [退出]胡江杨昌富 [退出]刘海生
|
肖尚文刘海生滕畅 [新增]袁霞 [新增]胡江
|