序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南省腾云实业投资有限公司 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 陈光清 | 48% | 480万人民币 |
3 | 肖良军 | 1% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈光清
|
|
2 |
彭楚平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-27 | 联络员备案 |
姜芳 备案手机:*****
|
王水珍 备案手机:***** (网上办理)
|
2 | 2015-01-23 | 投资人(股权)变更 |
肖良军陈光清
|
湖南省腾云实业投资有限公司 [新增]肖良军陈光清
|
3 | 2012-05-29 | 注册资本变更 |
100.0000万元[人民币]
|
1000.0000万元[人民币]
|
4 | 2012-05-29 | 投资人(股权)变更 |
陈光清出资 99.00000万元 人民币;肖良军出资 1.00000万元 人民币
|
陈光清出资 990.00000( + 900% )万元 人民币 ;肖良军出资 10.00000( + 900% )万元 人民币
|
5 | 2012-05-29 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资30.0
|
股东实际出资1000.0
|
6 | 2012-03-31 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资30.0
|
股东实际出资30.0
|
7 | 2011-06-29 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资30.0
|
股东实际出资30.0
|
8 | 2011-03-01 | 经营范围变更 |
政策允许的矿产品加工、销售。
|
政策允许的矿产品、三脚架、三角铧口加工、销售;五金交电销售。
|
9 | 2011-01-13 | 法定代表人变更 |
肖良军
|
陈光清
|
10 | 2011-01-07 | 投资人(股权)变更 |
肖良军出资 95.00000万元 人民币;黄民富出资 5.00000万元 人民币 [退出]
|
陈光清出资 10.00000万元 人民币 ; [新增]肖良军出资 90.00000( - 5.26316% )万元 人民币
|