序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨昌潮 | 99% | 297.0万人民币 |
2 | 杨德生 | 1% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨昌潮
|
|
2 |
石晚春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-30 | 章程备案 |
无
|
2020-12-29变更公司类型、股东、法定代表人、营业期限、监事、联络员
|
2 | 2020-12-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2020-12-30 | 法定代表人变更 |
杨德生
|
杨昌潮
|
4 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢伯成 [退出]
|
石晚春 [新增]
|
5 | 2020-12-30 | 联络员备案 |
杨德生 *** 备案手机:***
|
杨昌潮 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-12-30 | 经营期限 |
2010年11月25日 至 2030年11月24日
|
2010年11月25日 至 长期
|
7 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
杨昌潮
|
8 | 2020-12-30 | 股东变更 |
杨德生
|
杨昌潮 , [新增]杨德生
|
9 | 2017-06-16 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨德生 备案手机:*****
|