序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈奇忠 | 40% | 1200.0万人民币 |
2 | 杨志军 | 40% | 1200.0万人民币 |
3 | 肖康 | 20% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨志军
|
|
2 |
肖康
|
|
3 |
陈奇忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-18 | 股东变更 |
陈政宽 , [退出]肖康 ,杨志军
|
陈奇忠 , [新增]肖康 ,杨志军
|
2 | 2021-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
陈奇忠
|
3 | 2021-03-18 | 章程备案 |
无
|
2021-03-01股东变更,陈政宽变更为陈奇忠
|
4 | 2019-05-08 | 联络员备案 |
彭欢 *** 备案手机:***
|
彭欢 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-11 | 联络员备案 |
文江 *** 备案手机:***
|
彭欢 *** 备案手机:***
|