序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 舒秀云 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
舒秀云
|
|
2 |
李春菊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-13 | 股东变更 |
广州衬益贸易有限公司 , [退出]黄欢 , [退出]舒秀云
|
舒秀云
|
2 | 2021-04-13 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-04-13 | 章程备案 |
无
|
2021-04-05新章程
|
4 | 2021-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈长蕾 [退出]
|
李春菊 [新增]
|
5 | 2019-07-30 | 财务负责人 |
袁丽君 ***
|
邹定武 ***
|
6 | 2019-07-30 | 股东变更 |
舒秀云
|
广州衬益贸易有限公司 , [新增]黄欢 , [新增]舒秀云
|
7 | 2019-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李春菊 [退出]
|
沈长蕾 [新增]
|
8 | 2019-07-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
其他有限责任公司
|
9 | 2019-07-30 | 章程备案 |
无
|
2019-06-28变更股东、股权及公司类型;新章程。
|
10 | 2019-07-30 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
舒秀云;
|
舒秀云;广州衬益贸易有限公司; [新增]黄欢; [新增]
|