序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江国宝 | 20% | 40.0万人民币 |
2 | 何秀莲 | 10% | 20.0万人民币 |
3 | 袁永春 | 10% | 20.0万人民币 |
4 | 谢代祥 | 10% | 20.0万人民币 |
5 | 彭道文 | 10% | 20.0万人民币 |
6 | 何运球 | 10% | 20.0万人民币 |
7 | 江小菊 | 10% | 20.0万人民币 |
8 | 何涛 | 10% | 20.0万人民币 |
9 | 江国锋 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江国宝
|
|
2 |
袁永春
|
|
3 |
何运球
|
|
4 |
江小菊
|
|
5 |
彭道文
|
|
6 |
谢代祥
|
|
7 |
何涛
|
|
8 |
江国锋
|
|
9 |
何秀莲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-24 | 联络员备案 |
江国锋 *** 备案手机:***
|
江国宝 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-03-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-03-20修改原章程第一章第二条 法定代表人江国宝;原章程第二章第九条 各成员基本情况及出资方式、出资额。
|
3 | 2020-03-24 | 法定代表人变更 |
江国锋
|
江国宝
|
4 | 2018-05-22 | 联络员备案 |
江国锋 *** 备案手机:***
|
江国锋 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-04-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-04-02增加成员、增加出资总额
|
6 | 2018-04-03 | 资金数额变更 |
100万人民币
|
200.000000万人民币( + 100% )
|
7 | 2018-04-03 | 财务负责人 |
江润华 ***
|
何选杰 ***
|