序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周柏洁 | 54.47441% | 35897.0万人民币 |
2 | 中华龙旅游开****来凤有限公司 | 45.52559% | 30000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周柏洁
|
|
2 |
温运霞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中华龙建设工程(吉首)有限公司永州分公司
|
何冬成 | 2018-06-11 |
2 |
中华龙建设工程(吉首)有限公司长沙分公司
|
谭军 | 2017-07-12 |
3 |
中华龙建设工程(吉首)有限公司云南分公司
|
胡晓华 | 2017-04-11 |
4 |
中华龙建设工程(吉首)有限公司吉安分公司
|
周柏洁 | 2016-12-12 |
5 |
中华龙建设工程(吉首)有限公司湖北分公司
|
邓运富 | 2016-06-13 |
6 |
中华龙建设工程(吉首)有限公司常德分公司
|
王涌 | 2015-12-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 联络员备案 |
备案手机:
|
王丽华 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-07-08 | 联络员备案 |
王丽华 *** 备案手机:***
|
周柏洁 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-05-25 | 联络员备案 |
王丽华 备案手机:*****
|
周柏洁 备案手机:*****
|
4 | 2016-04-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王丽华 备案手机:*****
|