序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴军 | 51% | 102万人民币 |
2 | 张杰 | 32% | 64万人民币 |
3 | 彭银兰 | 17% | 34万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴军
|
|
2 |
赵鑫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-30 | 联络员备案 |
王丽丽 *****X 备案手机:***
|
张杰 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-01-15 | 章程备案 |
无
|
2020-01-13股权股权的变更
|
3 | 2020-01-15 | 股东变更 |
刘爽 , [退出]吴军 ,赵鑫 [退出]
|
彭银兰 , [新增]吴军 ,张杰 [新增]
|
4 | 2020-01-15 | 法定代表人变更 |
刘爽
|
吴军
|
5 | 2020-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘爽 [退出]
|
吴军 [新增]
|
6 | 2020-01-08 | 联络员备案 |
刘爽 *** 备案手机:***
|
王丽丽 *****X 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-12-21 | 联络员备案 |
刘爽 *** 备案手机:***
|
刘爽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|