序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭勃 | 100% | 301.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭勃
|
|
2 |
李丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-23 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
陈柳芬
|
2 | 2016-12-23 | 资金数额变更 |
100.0000 (单位:万元)
|
301.0000 (单位:万元)( + 201% )
|
3 | 2016-12-23 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
4 | 2016-12-23 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
5 | 2016-12-23 | 营业期限变更 |
2013-06-24 至 2017-01-08
|
2013-06-24 至
|
6 | 2015-05-29 | 营业期限变更 |
2013-06-24 至 2015-05-27
|
2013-06-24 至 2017-01-08
|