序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-24 | 经营场所 |
广州市天河区华庭路4号富力天河商务大厦602A室
|
广州市天河区华庭路4号1707A房
|
2 | 2014-11-25 | 首席代表变更 |
PRIYA RAMESH SHEWANI [退出]
|
CHAG RUSHIKUMAR BHUDARLAL [新增]
|
3 | 2011-05-14 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
2008-06-06 到 2011-06-06
|
2008-06-06 到 2031-06-06
|
4 | 2011-05-14 | 自然人股东 |
企外粤穗驻字第007315号 [退出]
|
***** [新增]
|
5 | 2011-01-04 | 经营场所 |
广州市天河区林和东华庭路4号富力商贸大厦1401C室
|
广州市天河区华庭路4号富力天河商务大厦602A室
|
6 | 2010-05-21 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
2008-06-06 到 2010-06-06
|
2008-06-06 到 2011-06-06
|
7 | 2009-04-16 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
从2008.06.06到2009.06.06
|
从2008.06.06到2010.06.06
|
8 | 2009-04-16 | 组织机构变更 |
|
KEYURJITENDRAKUMARTRIVEDI
|