序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘香丽 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 马勇 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘香丽
|
|
2 |
黄彩花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-22 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2019-10-22 | 主营项目类别 |
|
电气机械和器材制造业
|
3 | 2018-08-20 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市白云区石门街滘心高埔工业区A栋5楼
|
4 | 2018-08-20 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2018-08-20 | 股东变更 |
|
刘香丽;马勇; [新增]
|
6 | 2016-05-25 | 财务负责人 |
|
刘璐
|
7 | 2016-05-25 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
8 | 2016-05-25 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市白云区石槎路398号广州市龙泓国际汽配城DB172房
|
9 | 2016-05-24 | 组织机构备案 |
|
黄彩花,监事,,刘香丽,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
10 | 2016-05-24 | 股东变更 |
|
刘香丽;
|