序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙岩 | 95% | 2850万人民币 |
2 | 邴海燕 | 5% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙岩
|
|
2 |
邴海燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州悦佰味餐饮管理有限公司淄川分公司
|
朱雪雯 | 2022-05-07 |
2 |
广州悦佰味餐饮管理有限公司张店分公司
|
毕玉东 | 2022-03-31 |
3 |
广州悦佰味餐饮管理有限公司淄博分公司
|
向光 | 2021-12-22 |
4 |
广州悦佰味餐饮管理有限公司山东分公司
|
向光 | 2021-04-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-18 | 股东变更 |
高燕, [退出]牛俊霞 [退出]
|
邴海燕, [新增]孙岩 [新增]
|
2 | 2022-01-18 | 经营范围 |
酒店管理;餐饮管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);供应链管理;企业管理咨询服务;策划创意服务;会议及展览服务;商品批****贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);
|
企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;企业管理;供应链管理服务;酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);咨询策划服务;物业管理;食品经营;餐饮服务;食品销售;食品互联网销售
|
3 | 2022-01-18 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2022-01-18 | 工商登记联络员备案 |
牛俊霞
|
邴海燕
|
5 | 2022-01-18 | 监事备案 |
高燕 [退出]
|
邴海燕 [新增]
|
6 | 2022-01-18 | 经理备案 |
牛俊霞 [退出]
|
孙岩 [新增]
|
7 | 2022-01-18 | 董事备案 |
牛俊霞 [退出]
|
孙岩 [新增]
|
8 | 2022-01-18 | 法定代表人变更 |
牛俊霞
|
孙岩
|
9 | 2021-01-29 | 名称变更 |
星城(广州)餐饮管理有限公司
|
广州悦佰味餐饮管理有限公司
|
10 | 2021-01-29 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|