序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李张辉 | 98% | 98.0万人民币 |
2 | 梁杏葵 | 2% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李张辉
|
|
2 |
黄平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-11-25 | 营业期限变更 |
|
2007-05-14 至 长期
|
3 | 2021-09-07 | 股东变更 |
|
李张辉梁杏葵 [新增]
|
4 | 2021-09-07 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2019-01-11 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市南沙区横沥镇广珠东线洪奇沥段10号
|
6 | 2019-01-11 | 营业期限变更 |
|
2007-05-14 至 2022-01-10
|
7 | 2016-01-26 | 监事备案 |
|
黄平,监事,选举, [新增]李张辉,执行董事兼经理,选举, [新增]
|
8 | 2016-01-26 | 董事备案 |
|
黄平,监事,选举,贾松江,其他人员,, [新增]李张辉,执行董事兼经理,选举,是 [新增]邱承黔,监事,选举,
|
9 | 2016-01-26 | 组织机构备案 |
|
黄平,监事,选举, [新增]李张辉,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
10 | 2016-01-26 | 经理备案 |
|
黄平,监事,选举, [新增]李张辉,执行董事兼经理,选举, [新增]
|