序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 岑剑涛 | 90% | 45万人民币 |
2 | 岑恺瑶 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
麦爱萍
|
|
2 |
曾国祥
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州市恒益安化工有限公司海珠分公司
|
麦爱萍 | 2001-05-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-11 | 营业期限变更 |
1998-12-08 至 2018-04-08
|
1998-12-08 至
|
2 | 2018-04-11 | 住所(经营场所)变更 |
广州市海珠区南华中路241号首层(临时经营场所使用证明有效期至2018年4月8日)
|
广州市海珠区南华中路241号首层
|
3 | 2016-11-29 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
4 | 2016-11-29 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
麦爱萍
|
5 | 2016-11-29 | 法定代表人变更 |
岑剑涛
|
麦爱萍
|
6 | 2016-11-29 | 组织机构备案 |
曾国祥,监事,聘用,岑剑涛,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
|
麦爱萍,执行董事兼经理,选举,是 [新增]曾国祥,监事,聘用,
|
7 | 2016-11-29 | 经理备案 |
曾国祥,监事,聘用,岑剑涛,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
|
麦爱萍,执行董事兼经理,选举, [新增]曾国祥,监事,聘用,
|
8 | 2016-11-29 | 董事备案 |
曾国祥,监事,聘用,岑剑涛,执行董事兼经理,选举,是
|
麦爱萍,执行董事兼经理,选举,是 [新增]曾国祥,监事,聘用,岑剑涛,执行董事兼经理,选举,岑恺瑶,,, [新增]
|
9 | 2015-04-23 | 营业期限变更 |
1998-12-08 至 2015-04-09
|
1998-12-08 至 2018-04-08
|
10 | 2015-04-23 | 住所(经营场所)变更 |
广州市海珠区南华中路241号首层(临时经营场所使用证明有效期至2015年4月9日)
|
广州市海珠区南华中路241号首层(临时经营场所使用证明有效期至2018年4月8日)
|