序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 番禺市先河塑钢(香港)有限公司 | 100% | 315.000000万港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨文嘉
|
|
2 |
李丽春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-02-23 | 营业期限变更 |
1995-12-28 到 2015-12-28
|
1995-12-28 到 2035-12-28
|
2 | 2016-02-23 | 董事、监事、经理及联合管理委员会委员 |
李映红 [退出]王焕芝 [退出]杨文嘉
|
李丽春 [新增]杨文嘉
|