序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李洪林 | 100% | 1530.042900万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李大坤
|
|
2 |
李洪林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-11 | 注册资本(金)变更 |
1994.4013万元(人民币)
|
1530.0429万元(人民币)( - 23.2831% )
|
2 | 2021-01-11 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2020-07-28 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2020-07-28 | 监事备案 |
李志龙 [退出]
|
李洪林 [新增]
|
5 | 2020-07-28 | 法定代表人变更 |
李洪林
|
李大坤
|
6 | 2020-07-28 | 董事备案 |
李洪林 [退出]
|
李大坤 [新增]
|
7 | 2020-07-28 | 经理备案 |
李洪林 [退出]
|
李大坤 [新增]
|
8 | 2020-07-28 | 注册资本(金)变更 |
300万元(人民币)
|
1994.4013万元(人民币)( + 564.80043% )
|
9 | 2020-04-23 | 工商登记联络员备案 |
|
周环宇
|
10 | 2016-01-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|