序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨蕾 | 99% | 9.9万人民币 |
2 | 尹业柱 | 1% | 0.1万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-23 | 章程(或合伙协议) |
|
合伙协议备案
|
2 | 2016-05-09 | 财务负责人 |
|
杨蕾
|
3 | 2016-05-09 | 合伙人变更 |
|
杨蕾,001, ,货币,0,0,9.0000,2003-12-31, ;尹业柱,001, ,货币,0,0,1.0000,2007-12-31, ;
|
4 | 2016-05-09 | 换照 |
|
换照
|
5 | 2016-05-09 | 合伙人变更 |
|
杨蕾;尹业柱;
|
6 | 2015-01-21 | 具体经营项目申报 |
|
税务师事务所;
|
7 | 2015-01-21 | 换照 |
|
换照
|