序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴应海 | 45% | 450.0万人民币 |
2 | 刘云霞 | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 黄玉琴 | 25% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴应海
|
|
2 |
刘云霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-10 | 股东变更 |
吴应海,刘云霞
|
吴应海,黄玉琴, [新增]刘云霞
|
2 | 2021-11-10 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2021-11-10 | 住所(经营场所)变更 |
广州市海珠区新滘南路北山村桥头大街228号之三1025(仅限办公)
|
广州市海珠区新港东路1000号2010室(仅限办公)
|
4 | 2020-09-03 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区旭景西街8号313房
|
广州市海珠区新滘南路北山村桥头大街228号之三1025(仅限办公)
|
5 | 2018-07-23 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
6 | 2018-07-23 | 股东变更 |
温保华; [退出]吴应海;钟文珍; [退出]
|
刘云霞; [新增]吴应海;
|
7 | 2018-07-23 | 监事备案 |
温保华 [退出]吴应海(执行董事)
|
刘云霞(监事) [新增]吴应海(执行董事兼经理)
|
8 | 2018-07-23 | 组织机构备案 |
温保华 [退出]吴应海(执行董事)
|
刘云霞(监事) [新增]吴应海(执行董事兼经理)
|
9 | 2017-04-26 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区岑村圣堂大街41-1号201房(仅限办公用途)
|
广州市天河区旭景西街8号313房
|
10 | 2017-04-26 | 具体经营项目申报 |
通信工程设计服务;电子工程设计服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;通信线路和设备的安装;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;通信系统工程服务;卫星及共用电视系统工程服务;计算机网络系统工程服务;广播电视及信号设备的安装;电气设备批****;通讯设备及配套设备批****;通讯终端设备批****;电子产品批****;商品批****贸易(许可审批类商品除外);计算机技术开****、技术服务;
|
计算机网络系统工程服务;信息技术咨询服务;智能化安装工程服务;电子设备工程安装服务;计算机技术开****、技术服务;电气设备批****;通讯终端设备批****;通信线路和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;通信工程设计服务;电子产品批****;通讯设备及配套设备批****;楼宇设备自控系统工程服务;卫星及共用电视系统工程服务;信息系统集成服务;通信系统工程服务;电子工程设计服务;商品批****贸易(许可审批类商品除外);通信基站设施租赁;场地租赁(不含仓储);房屋租赁;机械设备租赁;电子、通信与自动控制技术研究、开****;
|