序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李红明 | 40% | 200.0万人民币 |
2 | 曾云 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 刘乾光 | 20% | 100.0万人民币 |
4 | 明心通 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李红明
|
|
2 |
李萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-03 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2022-03-03 | 注册资本(金)变更 |
|
500万元(人民币)( + 100% )
|
3 | 2022-03-03 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市增城区石滩镇上塘村上围一路1号
|
4 | 2021-01-05 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市增城区仙村镇上境村桥南社圳边
|
5 | 2021-01-05 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2017-04-26 | 股东变更 |
|
李红明,001,*****7,货币,100.0000,40.0000,100.0000,2009-03-16, ;刘乾光,001,*****0,货币,50.0000,20.0000,50.0000,2009-03-16, ;明心通,001,*****7,货币,50.0000,20.0000,50.0000,2009-03-16, ;曾 云,001,*****9,货币,50.0000,20.0000,50.0000,2009-03-16, ;
|
7 | 2017-04-26 | 换照 |
|
换照
|
8 | 2017-04-26 | 股东变更 |
|
李红明;刘乾光;明心通;曾 云;
|
9 | 2017-04-26 | 财务负责人 |
|
李红明
|
10 | 2014-11-17 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|