序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 合生集团有限公司 | 100% | 4450.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史进进
|
|
2 |
郭文捷
|
|
3 |
张彩萍
|
|
4 |
谢宝鑫
|
|
5 |
王铭****
|
|
6 |
欧阳依丹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-10 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2022-02-10 | 法定代表人变更 |
|
史进进
|
3 | 2022-02-10 | 董事备案 |
|
史进进 [新增]张彩萍王铭****谢宝鑫郭文捷
|
4 | 2020-07-31 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市海珠区叠景路160号616房
|
5 | 2020-07-31 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2017-05-03 | 其他事项备案 |
|
广州市白云区京溪街怡新路83号502房
|
7 | 2017-05-03 | 其他事项备案 |
|
1979-10-30
|
8 | 2017-05-03 | 其他事项备案 |
|
*****
|
9 | 2017-05-03 | 其他事项备案 |
|
1
|
10 | 2017-05-03 | 其他事项备案 |
|
*****2
|