序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 京信通信系统有限公司 | 100% | 26000.000000万港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张跃军
|
|
2 |
徐慧俊
|
|
3 |
张飞虎
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
京信通信系统(广州)有限公司哈尔滨分公司
|
赵绍迎 | 2005-06-10 |
2 |
京信通信系统(广州)有限公司长春分公司
|
赵绍迎 | 2005-06-09 |
3 |
京信通信系统(广州)有限公司青岛办事处
|
宋成江 | 2004-10-21 |
4 |
京信通信系统(广州)有限公司沈阳分公司
|
崔立新 | 2004-07-26 |
5 |
京信通信系统(广州)有限公司汕头办事处
|
李宇雯 | 2004-07-13 |
6 |
京信通信系统(广州)有限公司东莞办事处
|
李宇雯 | 2004-06-29 |
7 |
京信通信系统(广州)有限公司长沙办事处
|
蒙承志 | 2004-03-03 |
8 |
京信通信系统(广州)有限公司合肥办事处
|
冯勇 | 2004-01-07 |
9 |
京信通信系统(广州)有限公司南宁办事处
|
张勋 | 2003-11-20 |
10 |
京信通信系统(广州)有限公司大连办事处
|
唐道新 | 2003-10-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-04 | 董事备案 |
张飞虎张远见 [退出]张跃军
|
徐慧俊 [新增]张飞虎张跃军
|
2 | 2016-09-21 | 财务负责人 |
|
张飞虎
|
3 | 2016-09-21 | 具体经营项目申报 |
通信系统设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开****;通信线路和设备的安装;通信系统工程服务;商品信息咨询服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);
|
通信系统设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开****;通信线路和设备的安装;通信系统工程服务;商品信息咨询服务;通讯设备及配套设备批****;通信设备零售;电子元器件零售;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);
|
4 | 2016-09-21 | 董事、监事、经理及联合管理委员会委员 |
唐泽伟 [退出]张远见张跃军
|
张飞虎 [新增]张远见张跃军
|
5 | 2015-05-07 | 法定代表人变更 |
霍东龄
|
张跃军
|
6 | 2015-05-07 | 注册资本(金)变更 |
4500.0万港元
|
26000.0万港元( + 477.77778% )
|
7 | 2015-05-07 | 董事、监事、经理及联合管理委员会委员 |
霍东龄 [退出]唐泽伟张跃军
|
唐泽伟张远见 [新增]张跃军
|