序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 牟玲玲 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林周游
|
|
2 |
牟玲玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2019-01-25 | 监事备案 |
牟云云 [退出]
|
牟玲玲 [新增]
|
3 | 2019-01-25 | 股东变更 |
牟玲玲;牟云云 [退出]
|
牟玲玲
|
4 | 2019-01-02 | 董事备案 |
牟玲玲 [退出]
|
林周游 [新增]
|
5 | 2019-01-02 | 法定代表人变更 |
牟玲玲
|
林周游
|
6 | 2019-01-02 | 经理备案 |
牟玲玲 [退出]
|
林周游 [新增]
|
7 | 2018-03-19 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区天源路1202号V栋A01房(仅限办公用途)
|
广州市越秀区环市东路498号17D房
|
8 | 2016-12-19 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
牟玲玲
|
9 | 2015-07-07 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
10 | 2015-07-07 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区黄埔大道白马岗第四栋2号203房(本住所限写字楼功能)
|
广州市天河区天源路1202号V栋A01房(仅限办公用途)
|