序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓洲 | 100% | 301.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓洲
|
|
2 |
潘倩玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-09 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2020-09-09 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区冼村路11号之二9层(部位:自编002)(仅限办公)
|
3 | 2020-07-20 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2020-07-20 | 具体经营项目申报 |
|
软件开****;网络技术的研究、开****;体育设备、器材出租;计算机技术开****、技术服务;体育、休闲娱乐工程设计服务;教学设备的研究开****;竞技体育科技服务;体育赛事运营(涉及许可项目的,需取得许可后方可经营);商品批****贸易(许可审批类商品除外);体育用品及器材批****;室外体育设施工程施工;室外娱乐用设施工程施工;
|
5 | 2018-02-05 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区花城大道667号6-23层(15层除外)(部位:2001自编215房)(仅限办公用途)
|
6 | 2018-02-05 | 具体经营项目申报 |
|
软件开****;网络技术的研究、开****;体育设备、器材出租;计算机技术开****、技术服务;体育、休闲娱乐工程设计服务;教学设备的研究开****;竞技体育科技服务;体育赛事运营(涉及许可项目的,需取得许可后方可经营);商品批****贸易(许可审批类商品除外);体育用品及器材批****;
|
7 | 2018-02-05 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
8 | 2017-02-13 | 组织机构备案 |
|
邓洲,执行董事兼经理,选举,是 [新增]潘倩玲,监事,,
|
9 | 2017-02-13 | 财务负责人 |
|
邓洲
|
10 | 2017-02-13 | 股东变更 |
|
邓洲,001,*****7,货币,0.0000,0.0000,0.0000, , ;
|