序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋和清 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许克
|
|
2 |
陈泽艺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-28 | 高级管理人员备案 |
冯春霞(董事) [退出]刘海康(副董事长) [退出]陈晓辉(董事) [退出]周湘燕(董事) [退出]许克(董事长)
|
许克(执行董事,经理)陈泽艺(监事) [新增]
|
2 | 2019-01-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(中外合资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2019-01-28 | 股东变更 |
加拿大海林企业有限公司 出资 45.000000万; [退出]广东加大经贸****展有限公司 出资 55.000000万 [退出]
|
宋和清 出资 100.000000万
|
4 | 2019-01-28 | 章程备案 |
|
章程
|
5 | 2019-01-04 | 业务范围变更 |
物业管理、房地产中介。
|
物业管理、房地产中介、洗染服务、其他居民服务业。
|
6 | 2016-07-27 | 章程备案 |
2011-04-15
|
章程修正案
|
7 | 2016-07-27 | 经营期限 |
2016-07-02
|
2026-07-02
|