序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱立新 | 60% | 18万人民币 |
2 | 张红明 | 40% | 12万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱立新
|
|
2 |
汤伟辉
|
|
3 |
张红明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-26 | 组织机构备案 |
汤伟辉,监事,,张红明,经理,,朱立新,执行董事,,是 [退出]
|
汤伟辉,监事,,张红明,经理,,朱立新,执行董事,选举,是 [新增]
|
2 | 2017-12-26 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
3 | 2017-12-26 | 组织机构备案 |
汤伟辉(监事)张红明(经理)朱立新(执行董事)
|
汤伟辉(监事)张红明(经理)朱立新(执行董事)
|
4 | 2017-12-26 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
朱立新
|
5 | 2014-10-10 | 住所(经营场所)变更 |
广州市南沙区榄核镇平稳村广珠路161号A101(临时经营场所时间至2014年10月30日)
|
广州市南沙区东涌镇广珠路22号自编2栋4楼(不可作厂房使用)
|
6 | 2014-10-09 | 营业期限变更 |
2013-11-06 至 2014-10-30
|
2013-11-06 至
|