序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程向裕 | 80% | 160.0万人民币 |
2 | 姜龙奎 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程向裕
|
|
2 |
姜龙奎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-04 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
2 | 2017-05-18 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区黄村东明里大街9号整套(部位:228)
|
广州市天河区广棠西路7号之一D栋3H26
|
3 | 2017-05-18 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
4 | 2017-03-28 | 董事备案 |
姜龙奎,监事,,卢嫣波,经理,, [退出]赵飞,执行董事,,是 [退出]
|
程向裕,执行董事兼经理,选举,是 [新增]姜龙奎,监事,,
|
5 | 2017-03-28 | 组织机构备案 |
姜龙奎,监事,,卢嫣波,经理,, [退出]赵飞,执行董事,,是 [退出]
|
程向裕,执行董事兼经理,选举,是 [新增]姜龙奎,监事,,
|
6 | 2017-03-28 | 经理备案 |
姜龙奎,监事,,卢嫣波,经理,, [退出]赵飞,执行董事,,是 [退出]
|
程向裕,执行董事兼经理,选举, [新增]姜龙奎,监事,,
|
7 | 2017-03-28 | 股东变更 |
程向裕,001, ,001,0,0,0.0000, , ;胡征宏,001, ,001,0,0,0.0000, , ; [退出]姜龙奎,001, ,001,0,0,0.0000, , ;卢嫣波,001, ,001,0,0,0.0000, , ; [退出]赵飞,001, ,001,0,0,0.0000, , ; [退出]
|
程向裕,001,*****3,001 货币,160.0000,80.0000,0.0000, , ;姜龙奎,001,*****9,001 货币,40.0000,20.0000,0.0000, , ;
|
8 | 2017-03-28 | 营业期限变更 |
2014-07-19 至 2015-07-06
|
2014-07-19 至
|
9 | 2017-03-28 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区大观南路4号之二四层4H43房
|
广州市天河区黄村东明里大街9号整套(部位:228)
|
10 | 2017-03-28 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|