序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑祥弟 | 80% | 400.8万人民币 |
2 | 涂光微 | 20% | 100.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
涂光微
|
|
2 |
郑祥弟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-25 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2020-09-25 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市从化区太平镇荔香路31号(厂房)第一层、第二层
|
3 | 2019-04-24 | 遗失补领 |
|
遗失补领
|
4 | 2016-11-24 | 股东变更 |
|
涂光微,001,*****X,货币,0.0000,0.0000,0.0000, , ;郑祥弟,001,*****5,货币,0.0000,0.0000,0.0000, , ;
|
5 | 2016-11-24 | 组织机构备案 |
|
涂光微,执行董事兼经理,选举,是 [新增]郑祥弟,监事,,
|
6 | 2016-11-24 | 换照 |
|
换照
|
7 | 2016-11-24 | 股东变更 |
|
涂光微;郑祥弟;
|
8 | 2016-11-24 | 组织机构备案 |
|
涂光微(执行董事兼经理)郑祥弟(监事)
|
9 | 2014-12-31 | 资金数额变更 |
|
501.0000 (单位:万元)( + 66.44518% )
|
10 | 2014-12-31 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|