序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈惠如 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 彭品昭 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈惠如
|
|
2 |
彭品昭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-25 | 经理备案 |
陈惠如 [退出]
|
彭品昭 [新增]
|
2 | 2021-08-25 | 监事备案 |
彭品昭 [退出]
|
陈惠如 [新增]
|
3 | 2021-08-25 | 法定代表人变更 |
陈惠如
|
彭品昭
|
4 | 2021-08-25 | 董事备案 |
陈惠如 [退出]
|
彭品昭 [新增]
|
5 | 2017-03-14 | 组织机构备案 |
陈惠如,执行董事兼经理,,是 [退出]彭品昭,监事,,
|
陈惠如,执行董事兼经理,选举,是 [新增]彭品昭,监事,,
|
6 | 2017-03-14 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
陈惠如
|
7 | 2017-03-14 | 营业期限变更 |
2013-10-21 至 2017-01-05
|
2013-10-21 至
|
8 | 2017-03-14 | 资金数额变更 |
30.0000 (单位:万元)
|
100.0000 (单位:万元)( + 233.33333% )
|
9 | 2017-03-14 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
10 | 2017-03-14 | 组织机构备案 |
陈惠如(执行董事兼经理)彭品昭(监事)
|
陈惠如(执行董事兼经理)彭品昭(监事)
|