序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫新喜 | 100% | 3.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫新喜
|
|
2 |
薛少卿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-15 | 股东变更 |
薛玉芬 [退出]
|
闫新喜 [新增]
|
2 | 2021-09-15 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2021-09-15 | 经理备案 |
薛玉芬 [退出]
|
闫新喜 [新增]
|
4 | 2021-09-15 | 工商登记联络员备案 |
|
闫新喜
|
5 | 2021-09-15 | 法定代表人变更 |
薛玉芬
|
闫新喜
|
6 | 2021-09-15 | 董事备案 |
薛玉芬 [退出]
|
闫新喜 [新增]
|
7 | 2021-09-15 | 监事备案 |
闫新喜 [退出]
|
薛少卿 [新增]
|
8 | 2021-09-15 | 经营范围 |
工商咨询服务;企业财务咨询服务;
|
工商登记代理代办;财务咨询;
|
9 | 2016-12-28 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区棠德南路58号商业(部位:303房)
|
广州市天河区棠德西五街1号702房(仅限办公用途)
|
10 | 2016-12-28 | 营业期限变更 |
2016-01-13 至 2016-12-27
|
2016-01-13 至
|