序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州市本华市场顾问有限公司 | 87.5% | 3500.0万人民币 |
2 | 潘敏琪 | 12.5% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘敏琪
|
|
2 |
潘莹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州和氏璧化工材料有限公司顺德分公司
|
潘莹 | 2014-09-23 |
2 |
广州和氏璧化工材料有限公司绵阳分公司
|
梅岭 | 2011-10-17 |
3 |
广州和氏璧化工材料有限公司成都分公司
|
赵波尧 | 2011-09-15 |
4 |
广州和氏璧化工材料有限公司江门分公司
|
潘莹 | 2011-09-02 |
5 |
广州和氏璧化工材料有限公司重庆分公司
|
王刚 | 2011-07-13 |
6 |
广州和氏璧化工材料有限公司深圳分公司
|
刘宏毅 | 2011-03-28 |
7 |
广州和氏璧化工材料有限公司泉州办事处
|
郑刚 | 2010-09-06 |
8 |
广州和氏璧化工材料有限公司中山分公司
|
潘莹 | 2010-08-26 |
9 |
广州和氏璧化工材料有限公司东莞分公司
|
潘莹 | 2009-12-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-06 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区黄埔大道西76号1303号(仅限办公用途)
|
广州市天河区黄埔大道路159号24A房(不可作厂房使用)(仅限办公)
|
2 | 2020-11-06 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2020-07-08 | 股东变更 |
广州市本华市场顾问有限公司潘敏琪区东鸣 [退出]孙飞 [退出]
|
广州市本华市场顾问有限公司潘敏琪
|
4 | 2020-07-08 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2018-03-09 | 监事备案 |
潘敏琪,董事长兼经理,选举,是 [退出]
|
潘敏琪,执行董事兼经理,选举,是 [新增]潘莹,监事,选举, [新增]
|
6 | 2018-03-09 | 组织机构备案 |
潘敏琪,董事长兼经理,选举,是 [退出]
|
潘敏琪,执行董事兼经理,选举,是 [新增]潘莹,监事,选举, [新增]
|
7 | 2018-03-09 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区黄埔大道路159号24F房(仅限办公用途)
|
广州市天河区黄埔大道西76号1303号(仅限办公用途)
|
8 | 2018-03-09 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
9 | 2018-03-09 | 监事备案 |
潘敏琪(董事长兼经理)
|
潘敏琪(执行董事兼经理)潘莹(监事) [新增]
|
10 | 2018-03-09 | 组织机构备案 |
潘敏琪(董事长兼经理)
|
潘敏琪(执行董事兼经理)潘莹(监事) [新增]
|