序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京国美网咖科技有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董晓红
|
|
2 |
容铎
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州国美汇泰网络科技有限公司江南大道分公司
|
马扬 | 2016-11-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 监事备案 |
孙京君 [退出]
|
容铎 [新增]
|
2 | 2021-07-27 | 工商登记联络员备案 |
|
曾令学
|
3 | 2018-01-10 | 具体经营项目申报 |
计算机技术开****、技术服务;网络技术的研究、开****;商品批****贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;软件服务;照相机维修服务;电子设备工程安装服务;室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动(不含电子游艺、攀岩、蹦床);装卸搬运;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);软件批****;软件零售;软件开****;游戏软件设计制作;软件测试服务;房屋租赁;预包装食品批****;预包装食品零售;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);西餐服务;冷热饮品制售;非酒精饮料、茶叶批****;非酒精饮料及茶叶零售;酒类批****;酒类零售;咖啡馆服务;网吧活动;
|
计算机技术开****、技术服务;网络技术的研究、开****;商品批****贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;软件服务;照相机维修服务;电子设备工程安装服务;室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动(不含电子游艺、攀岩、蹦床);装卸搬运;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);软件批****;软件零售;软件开****;游戏软件设计制作;软件测试服务;房屋租赁;网络安全信息咨询;信息技术咨询服务;计算机房维护服务;预包装食品批****;预包装食品零售;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);西餐服务;冷热饮品制售;非酒精饮料、茶叶批****;非酒精饮料及茶叶零售;酒类批****;酒类零售;咖啡馆服务;网吧活动;电子游艺厅娱乐活动;网上新闻服务;网上电影服务;网上图片服务;网上动漫服务;网上读物服务;网上视频服务;网络游戏服务;网络音乐服务;
|
4 | 2018-01-10 | 股东变更 |
广州市国美电器有限公司; [退出]
|
北京国美网咖科技有限公司; [新增]
|
5 | 2017-12-15 | 具体经营项目申报 |
网络技术的研究、开****;计算机技术开****、技术服务;商品批****贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;其他办公设备维修;照相机维修服务;电子设备工程安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;房屋租赁;软件服务;软件测试服务;软件批****;软件零售;软件开****;游戏软件设计制作;婴儿用品批****;婴儿用品零售;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);装卸搬运;预包装食品批****;预包装食品零售;酒类批****;酒类零售;非酒精饮料、茶叶批****;非酒精饮料及茶叶零售;网吧活动;咖啡馆服务;
|
计算机技术开****、技术服务;网络技术的研究、开****;商品批****贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;软件服务;照相机维修服务;电子设备工程安装服务;室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动(不含电子游艺、攀岩、蹦床);装卸搬运;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);软件批****;软件零售;软件开****;游戏软件设计制作;软件测试服务;房屋租赁;预包装食品批****;预包装食品零售;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);西餐服务;冷热饮品制售;非酒精饮料、茶叶批****;非酒精饮料及茶叶零售;酒类批****;酒类零售;咖啡馆服务;网吧活动;
|
6 | 2017-09-12 | 董事备案 |
黄秀虹,执行董事兼经理,选举,是 [退出]孙京君,监事,选举,
|
董晓红,执行董事兼经理,选举,是 [新增]孙京君,监事,选举,
|
7 | 2017-09-12 | 经理备案 |
黄秀虹,执行董事兼经理,选举,是 [退出]孙京君,监事,选举,
|
董晓红,执行董事兼经理,选举,是 [新增]孙京君,监事,选举,
|
8 | 2017-09-12 | 组织机构备案 |
黄秀虹,执行董事兼经理,选举,是 [退出]孙京君,监事,选举,
|
董晓红,执行董事兼经理,选举,是 [新增]孙京君,监事,选举,
|
9 | 2017-09-12 | 董事备案 |
黄秀虹(执行董事兼经理) [退出]孙京君(监事)
|
董晓红(执行董事兼经理) [新增]孙京君(监事)
|
10 | 2017-09-12 | 经理备案 |
黄秀虹(执行董事兼经理) [退出]孙京君(监事)
|
董晓红(执行董事兼经理) [新增]孙京君(监事)
|