序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海涛(香港)有限公司 | 77.86559% | 20037.69万美元 |
2 | 广州市天河新天泰有限公司 | 22.13441% | 5696万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈宁一
|
|
2 |
李坚
|
|
3 |
沈欣
|
|
4 |
凌伟骢
|
|
5 |
曾宪忠
|
|
6 |
钟利平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-02 | 工商登记联络员备案 |
萧埠权
|
李碧云
|
2 | 2020-12-10 | 注册资本(金)变更 |
5200万元(美元)
|
3500万元(美元)( - 32.69231% )
|
3 | 2020-12-10 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2019-04-04 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2019-04-04 | 监事备案 |
陈惠荪 [退出]关燕华 [退出]
|
钟利平 [新增]
|
6 | 2018-11-22 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
7 | 2018-11-22 | 注册资本(金)变更 |
5100(万元)
|
5200(万元)( + 1.96078% )
|
8 | 2018-11-22 | 董事备案 |
李坚凌伟聪 [退出]沈宁一
|
曾宪忠 [新增]沈欣 [新增]李坚凌伟骢 [新增]沈宁一
|
9 | 2018-11-20 | 董事备案 |
李坚凌伟聪 [退出]沈宁一
|
曾宪忠 [新增]沈欣 [新增]李坚凌伟骢 [新增]沈宁一
|
10 | 2018-11-20 | 注册资本(金)变更 |
5100(万元)
|
5200(万元)( + 1.96078% )
|