序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 温万斯 | 100% | 150.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
温万斯
|
|
2 |
张慧贤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-09 | 监事备案 |
王利嫦 [退出]
|
张慧贤 [新增]
|
2 | 2021-10-09 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2021-10-09 | 股东变更 |
温万斯,王利嫦 [退出]
|
温万斯
|
4 | 2021-10-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2019-06-10 | 住所(经营场所)变更 |
广州市白云区机场路航云南街自编178号北楼215房(仅作办公用途)
|
广州市越秀区沿江中路313号第七层自编703A房
|
6 | 2019-06-10 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
7 | 2017-01-09 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
8 | 2017-01-03 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
麦俊华
|
9 | 2014-09-12 | 住所(经营场所)变更 |
广州市白云区机场路航云南街自编187号物资大楼4楼(南I-019-LJ-04)411房
|
广州市白云区机场路航云南街自编178号北楼215房(仅作办公用途)
|